Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
A decorrere dal 15 settembre 2022, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Ferrara è il Dott. Marco Pisano, Direttore Generale:
A decorrere dal 15 settembre 2022, il Referente per l'accesso civico semplice è la Dott.ssa Anna Pregnolato:
Struttura di supporto al RPCT
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si avvale, quale struttura di supporto, dell'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, istituito nell'ambito del riassetto organizzativo del 16 aprile 2022, che accorpa le funzioni precedentemente assegnate a due differenti strutture, nell'ottica della creazione di un presidio coordinato tra la prevenzione della corruzione e la trasparenza.
Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni di RPCT
RPCT dal 2014 al 14/09/2022
- Ing. Giuseppe Galvan - dal 01/09/2017 al 14/09/2022
01 agosto 2022 - 14 settembre 2022 Consiglio di Amministrazione del 27/07/2022
01 febbraio 2021 - 31 luglio 2022 Senato Accademico del 29/01/2021 Consiglio di Amministrazione del 29/01/2021
01 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021 Senato Accademico del 10/12/2020 Consiglio di Amministrazione del 23/12/2020
01 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 Senato Accademico del 18/12/2019 Consiglio di Amministrazione del 18/12/2019
01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 Senato Accademico del 12/12/2018 l Consiglio di Amministrazione del 19/12/2018.
01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 Senato Accademico del 13/12/2017 e del Consiglio di Amministrazione del 20/12/201
01 settembre 2017 - 31 dicembre 2017 D.R. Rep. 1171/2017 del 01/09/2017
Referente per l’accesso civico semplice:
01 agosto 2022 - 14 settembre 2022: Responsabile Ripartizione Anticorruzione e Partecipate Decreto Rettorale Rep. n.1202-2022 Prot. n. 249705 del 02/08/2022
26 aprile 2022 - 31 luglio 2022: Responsabile dell'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza Decreto Rettorale Rep. n. 600-2022 Prot. n. 154510 del 26/04/2022
28 febbraio 2022 - 25 aprile 2022: Responsabile del Coordinamento Normativa di Ateneo e Convenzioni - Decreto Rettorale Rep. n. 297/2022 Prot. n. 116237 del 28/02/2022
17 marzo 2020 - 31 dicembre 2020: Responsabile del Coordinamento Normativa di Ateneo e Convenzioni Decreto Rettorale Rep. n. 339/2020 Prot. n. 64966 del 17/03/2020
10 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019: Responsabile del Coordinamento Normativa di Ateneo e Convenzioni Decreto Rettorale Rep. n. 1403/2019 Prot n. 203446 del 10/10/2019
- Dott. Alberto Domenicali - dal 25/01/2017 al 31/08/2017
- Dott. Roberto Polastri - dal 23/12/2014 al 31/12/2016
- Dott. Alessandro Perfetto - dal 27/02/2013 al 22/12/2014